Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon May 19 00:00:00 CEST 1980
Deputy of the XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casado. Dos hijos.Doctor en Arqueología. Máster universitario en Formación del Profesorado de Secundaria. Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte.
Secretario de Organización PSC Comarques Gironines.
Parliamentary groups
- G.P. Junts per Catalunya de 28/08/2023 a 01/09/2023
Charges
- Vocal Suplente of Diputación Permanente from Tue Nov 21 00:00:00 CET 2023
- Vocal of Comisión de Asuntos Exteriores from Mon Dec 04 00:00:00 CET 2023
- Portavoz of Comisión de Cultura from Tue Dec 05 00:00:00 CET 2023
- Vocal of Comisión Mixta para la Unión Europea from Tue Dec 12 00:00:00 CET 2023
- Miembro Suplente of Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa from Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Cultura from Mon Dec 04 00:00:00 CET 2023 to Tue Dec 05 00:00:00 CET 2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008299) Presented on 10/05/2024 , qualified on 14/05/2024
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008298) Presented on 10/05/2024 , qualified on 14/05/2024
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008297) Presented on 10/05/2024 , qualified on 14/05/2024
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la celebración del centenario de S'Agaró. (161/000407)
Comisión de CulturaDate: 26/06/2024, 17:50:53 - 17:54:54
Date: 26/06/2024, 18:08:01 - 18:08:09
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A. (121/000013)
PlenoDate: 13/06/2024, 10:34:52 - 10:43:04