Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun May 13 00:00:00 CET 1973
Deputy of the VIII, IX, X, XI, y XII Legislatures
Casado. Dos hijas. Licenciado en Derecho. Diplomado de tercer grado en Derecho Público. Máster en Seguridad y Política Exterior. Programa de Gestión Pública en IESE. Programa de gestión de Parlamentarios en el Instituto de Empresa (IE. School). Abogado y profesor de Derecho Administrativo.Militante de Convergència Democràtica de Catalunya. Fue Presidente y Secretario General de las juventudes de Convergència (1998-2001). Presidente de la Fundació Llibertat i Democràcia (sección catalana de la Internacional Liberal) y Vicepresidente de la Internacional Liberal.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2017 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión Constitucional from Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Fomento from Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Política Territorial y Función Pública from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad from Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad from Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Economía, Industria y Competitividad from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo from Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Reglamento from Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados from Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales from Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Mixta para la Unión Europea from Thu Nov 24 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo from Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Seguridad Nacional from Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2018 to Wed Dec 05 00:00:00 CET 2018
- Portavoz Comisión Mixta de Seguridad Nacional from Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 to Wed May 17 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz Comisión Mixta de Seguridad Nacional from Wed Dec 05 00:00:00 CET 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión Mixta de Seguridad Nacional from Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017 to Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Seguridad Nacional from Wed May 17 00:00:00 CEST 2017 to Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017
- Ponente Ponencia del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como Reserva y Declaración que España desea formular (110/6). from Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017 to Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017
- Ponente Ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España (154/11). from Thu Sep 28 00:00:00 CEST 2017 to Thu Feb 28 00:00:00 CET 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa from Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 to Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa from Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 to Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000290) Presented on 06/07/2017 , qualified on 05/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000378) Presented on 13/10/2017 , qualified on 17/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000577) Presented on 15/03/2018 , qualified on 20/03/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. (161/000338)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 05/10/2016, 09:44:14 - 09:49:52
-
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras, por aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española. (122/000019)
PlenoDate: 18/10/2016, 17:55:24 - 17:58:08
-
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. (122/000037)
PlenoDate: 18/10/2016, 17:55:24 - 17:58:08