Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sat Sep 26 00:00:00 CET 1953
Deputy of the VIII, IX, X, XI, y XII Legislatures
Soltero. Dos hijos.Licenciado en Filosofía y Letras. Catedrático de Lengua y Literatura Catalanas (Secundaria)
- Vocal Diputación Permanente from Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión Constitucional from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Justicia from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Fomento from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Política Territorial y Función Pública from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Reglamento from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados from Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos from Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos from Wed Mar 22 00:00:00 CET 2017 to Thu Mar 23 00:00:00 CET 2017
- Portavoz Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular from Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular from Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 to Fri May 26 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Subcomisión para la reforma electoral (154/10). from Wed May 10 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). from Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad (125/16) from Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 to Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (corresponde a los números de expediente 127/000003/0000 de la IX Legislatura, 127/000001/0000 de la X Legislatura y 127/000001/0000 de la XI Legislatura) (127/1). from Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018 to Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto (122/10). from Tue Oct 09 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000086) Presented on 26/01/2017 , qualified on 31/01/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000140) Presented on 02/03/2017 , qualified on 07/03/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000319) Presented on 14/09/2017 , qualified on 19/09/2017
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoDate: 31/08/2016, 13:41:03 - 14:13:50
Date: 31/08/2016, 14:31:10 - 14:42:42
Date: 31/08/2016, 14:46:27 - 14:50:08