Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Jan 01 00:00:00 CET 1950 en Miranda de Ebro (Burgos)
Diputado de la V Legislatura
Profesor de Piano. Profesor de Música. Miembro del Consejo Federal de IU.- Vocal Comisión de Educación y Cultura desde el Tue Jun 20 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo desde el Tue Jul 11 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde el Mon Jul 10 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L.O.partic.,evaluac.y gobierno centros docentes(121/92) desde el Tue Jun 20 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jun 20 00:00:00 CEST 1995
- Ponente Ponencia Proy. L. actualización L.1/83 de Reforma Univers. (121/51) desde el Wed Sep 13 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/001343) Presentado el 14/09/1995 , calificado el 19/09/1995
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001678) Presentado el 27/09/1995 , calificado el 03/10/1995
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001682) Presentado el 27/09/1995 , calificado el 03/10/1995
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Educación y Ciencia, ante la Comisión de Educación y Cultura, para presentar el informe anual sobre el proceso de desarrollo de la reforma educativa, previsto en la Disposición Adicional Tercera.4 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (214/000102)
Comisión de Educación y CulturaFecha: 01/06/1995
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. (121/000092)
Comisión de Educación y CulturaFecha: 27/06/1995
Fecha: 30/06/1995