Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu May 10 00:00:00 CEST 1945 en Barcelona
Diputado de la V Legislatura
Casado. 3 hijos. Doctor en Ciencias Económicas. Licenciado en Derecho. Master of Acts in Political Science The New School for Social Research (Nueva York). Profesor de Universidad (Ciencia Política). Presidente de IC.- Vocal Diputación Permanente desde el Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 al Mon Dec 04 00:00:00 CET 1995
- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Mon Dec 04 00:00:00 CET 1995
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Mon Dec 04 00:00:00 CET 1995
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Mon Dec 04 00:00:00 CET 1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001056) Presentado el 16/03/1995 , calificado el 21/03/1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001082) Presentado el 30/03/1995 , calificado el 04/04/1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001198) Presentado el 25/05/1995 , calificado el 30/05/1995
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de Don Felipe González Márquez como candidato a la Presidencia del Gobierno. (080/000001)
PlenoFecha: 08/07/1993
-
Interpelación urgente. Interpelación urgente sobre medidas de política fiscal y financiera que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los principios de corresponsabilidad y solidaridad en la cesión de tramos de impuestos a las Comunidades Autónomas. (172/000006)
PlenoFecha: 22/09/1993
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas de política fiscal y financiera que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los principios de corresponsabilidad y solidaridad en la cesión de tramos de impuestos a las Comunidades Autónomas. (173/000004)
PlenoFecha: 28/09/1993