Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Jul 26 00:00:00 CET 1935 en Sevilla
Diputado de la Constituyente, I, II, III, IV, y V Legislaturas
Casado. 5 hijos. Doctor en Historia. Profesor Titular de Universidad.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 al Wed Mar 27 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Educación y Cultura desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Presidente Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Thu Oct 14 00:00:00 CET 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy. L. actualización L.1/83 de Reforma Univers. (121/51) desde el Wed Dec 14 00:00:00 CET 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley por la que se insta del Gobierno a la modificación de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada a su vez por la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante Real Decreto-Ley. (162/000005)
PlenoFecha: 14/09/1993
-
Proposición no de Ley por la que se solicita la urgente modificación de la edad de jubilación de los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios, ampliándola hasta los 70 años. (162/000001)
PlenoFecha: 14/09/1993
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-Ley 15/1993, de 17 de septiembre, por el que se permite a los funcionarios públicos de los cuerpos docentes universitarios que deban jubilarse al finalizar el curso académico 1992-1993, la posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso académico 1993-1994. (130/000004)
PlenoFecha: 30/09/1993