Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Jun 01 00:00:00 CEST 1994
Diputado de la XIV Legislatura
Graduado en Derecho y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Oviedo.Abogado
Secretario de Organización de las Juventudes Socialistas de Asturias
Causó baja el Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
Histórico de cargos
- Adscrito Comisión de Justicia desde el Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde el Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Sanidad y Consumo desde el Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones desde el Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000404) Presentado el 18/04/2023 , calificado el 27/04/2023
- Declaración de bienes y rentas.(005/000404) Presentado el 18/04/2023 , calificado el 27/04/2023
- Declaración de intereses económicos.(007/000376) Presentado el 26/04/2023 , calificado el 27/04/2023
Intervenciones Parlamentarias
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a los gravísimos incendios sufridos en Asturias en los últimos días del mes de marzo y principios de abril de 2023. (161/004963)
Comisión de InteriorFecha: 09/05/2023, 12:48:40 - 12:51:31