Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Aug 25 00:00:00 CET 1957 en Granada
Diputado de la X, y XII Legislaturas
Casado. Dos hijas.Funcionario de Carrera.
Ingeniero Superior de Montes, Especialidad Industrias Forestales
Jefe del Servicio de Impacto Ambiental de la Consejería de Política Territorial, Seguridad y Sostenibilidad.
Máster en Derecho de la Energía en el Instituto Español de la Energía.
Consejería Insular de Protección del Territorio del Cabildo Insular de Tenerife (1995-1996)
Viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (1996-1999)
Consejero Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (2011-2015).
Diputado nacional por Santa Cruz de Tenerife en la X Legislatura (2011-2015).
- Vocal Comisión de Hacienda desde el Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Mon Nov 19 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Tue Jul 03 00:00:00 CEST 2018 al Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2018 al Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica desde el Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Mon Nov 19 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (121/18). desde el Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2018 al Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 Hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (125/18). desde el Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2018 al Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037276) Presentado el 31/08/2018 , calificado el 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037277) Presentado el 31/08/2018 , calificado el 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037278) Presentado el 31/08/2018 , calificado el 04/09/2018
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 02/07/2018, 16:12:05 - 16:12:19
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde. (161/000783)
Comisión de Transición EcológicaFecha: 16/10/2018, 10:21:30 - 10:26:33
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (121/000018)
Comisión de Transición EcológicaFecha: 24/10/2018, 18:21:56 - 18:26:37