Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Dec 22 00:00:00 CET 1969 in Zaragoza
Deputy of the X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Senadora de la IX Legislatura.Licenciada en Derecho. Postgrado en Desarrollo Económico Local.
- Vocal Diputación Permanente from Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 to Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces from Tue Jun 19 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión Constitucional from Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 to Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Constitucional from Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Adscrita Comisión de Justicia from Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Hacienda from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Interior from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Interior from Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 to Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017
- Portavoz adjunta Comisión de Interior from Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 to Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Adscrita Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Cultura y Deporte from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Thu Dec 15 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 to Tue Nov 22 00:00:00 CET 2016
- Adscrita Comisión de Igualdad from Thu Dec 15 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad from Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Hacienda y Función Pública from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrita Comisión de Empleo y Seguridad Social from Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital from Wed Mar 15 00:00:00 CET 2017 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Sanidad y Servicios Sociales from Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Cultura from Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales from Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017 to Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidenta Primera Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico from Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto (122/10). from Tue Oct 09 00:00:00 CEST 2018 to Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos (121/4). from Thu Mar 16 00:00:00 CET 2017 to Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000383) Presented on 13/10/2017 , qualified on 17/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000443) Presented on 10/11/2017 , qualified on 14/11/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000951) Presented on 12/04/2018 , qualified on 12/04/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la garantía y respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional en las interceptaciones en las fronteras de Ceuta y Melilla. (161/000512)
Comisión de InteriorDate: 18/10/2016, 13:45:14 - 13:48:22
Date: 18/10/2016, 13:56:05 - 13:56:22
-
Proposición no de Ley relativa a la garantía del Derecho de Asilo en España y la Unión Europea. (161/000513)
Comisión de InteriorDate: 16/02/2017, 13:45:39 - 13:50:01