Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Jun 24 00:00:00 CET 1957 in Iturrieta (Araba/Álava)
Deputy of the VIII, y IX Legislatures
Licenciada en Derecho. Funcionaria de la Diputación Foral de Araba/Álava. Miembro de la Comisión Ejecutiva de Euskadi.- Vocal Suplente Diputación Permanente from Tue Jun 24 00:00:00 CEST 2008 to Fri May 08 00:00:00 CEST 2009
- Vicepresidenta Primera Comisión de Justicia from Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 to Thu May 29 00:00:00 CEST 2008
- Vocal Comisión de Presupuestos from Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2008 to Fri May 08 00:00:00 CEST 2009
- Vocal Comisión de Industria, Turismo y Comercio from Thu May 29 00:00:00 CEST 2008 to Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2008
- Portavoz Comisión de Industria, Turismo y Comercio from Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2008 to Fri May 08 00:00:00 CEST 2009
- Vocal Comisión de Administraciones Públicas from Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 to Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2008
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas from Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2008 to Thu Feb 12 00:00:00 CET 2009
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas from Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2008 to Fri May 08 00:00:00 CEST 2009
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear. from Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2008 to Fri May 08 00:00:00 CEST 2009
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN from Wed Jun 25 00:00:00 CEST 2008 to Fri May 08 00:00:00 CEST 2009
- Pregunta oral en Pleno.(180/000176) Presented on 11/09/2008 , qualified on 16/09/2008
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/034382) Presented on 08/10/2008 , qualified on 14/10/2008
- Declaración de actividades.(004/000182) Presented on 25/03/2008 , qualified on 07/04/2008
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las medidas políticas que adoptará como responsable de su Ministerio. (213/000011)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioDate: 04/06/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000028)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioDate: 04/06/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre los objetivos y programa de trabajo del Ministerio durante la presente Legislatura. (213/000053)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioDate: 04/06/2008