Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Jul 21 00:00:00 CET 1969
Deputy of the X, XI, y XII Legislatures
Casado. Cuatro hijos. Graduado Social. Universidad de Cádiz.Presidente del PP del Puerto de Santa María. Vicesecretario Provincial de Ideas y Programas. Secretario PP autonómico de ONG's.
Portavoz adjunto en la Comisión de Defensa en la X Legislatura.
- Vocal Comisión de Defensa from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Empleo y Seguridad Social from Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible from Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad from Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000097) Presented on 04/01/2016 , qualified on 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000131) Presented on 05/01/2016 , qualified on 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía. (161/000003)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialDate: 24/02/2016, 17:17:46 - 17:23:16
Date: 24/02/2016, 17:36:14 - 17:36:41
-
Proposición no de Ley sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación laboral española de la Carta Social Europea. (161/000165)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialDate: 30/03/2016, 18:09:37 - 18:12:44