Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sat Jul 28 00:00:00 CET 1951 in Solares (Cantabria)
Deputy of the V, VI, VII, VIII, IX, y X Legislatures
Doctor en Ciencias Químicas.Ha sido Ministro de Educación y Ciencia (1992-1993), Ministro de la Presidencia (1993-1996), Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (marzo 2004-abril 2006). Vicepresidente Primero del Gobierno y Portavoz (2011-2011) y Ministro del Interior (2006-2011).
- Vocal Diputación Permanente from Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2011 to Tue Dec 13 00:00:00 CET 2011
- Adscrito Comisión de Interior from Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2008 to Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Declaración de actividades.(004/000309) Presented on 28/03/2008 , qualified on 07/04/2008
- Declaración de bienes y rentas.(005/000310) Presented on 07/09/2011 , qualified on 08/09/2011
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las medidas políticas que adoptará como responsable de su Ministerio. (213/000007)
Comisión de InteriorDate: 27/05/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000024)
Comisión de InteriorDate: 27/05/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre los objetivos y programa de trabajo del Ministerio durante la presente Legislatura. (213/000049)
Comisión de InteriorDate: 27/05/2008