Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Jan 18 00:00:00 CET 1973
Deputy of the IX, X, XI, y XII Legislatures
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Ejercida actividad privada desde 2001 a 2008 como Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.
Full condition: Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
Caused inactivity Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
Historical of charges
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Feb 09 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Fomento from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Segunda Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible from Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea from Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa from Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
Parliamentary Initiatives
- Declaración de actividades.(004/000053) Presented on 30/12/2015 , qualified on 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000036) Presented on 30/12/2015 , qualified on 02/02/2016