Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Dec 24 00:00:00 CET 1959
Deputy of the VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Casado. Dos hijas.Licenciado en Derecho.
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Hacienda from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Fomento from Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Fomento from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad from Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vicepresidente Primero Comisión de Hacienda y Función Pública from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 to Wed Dec 14 00:00:00 CET 2016
- Vicepresidente Segundo Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 from Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Wed Sep 12 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico from Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa from Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 to Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN from Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 to Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000028) Presented on 24/11/2016 , qualified on 29/11/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000229) Presented on 30/03/2017 , qualified on 04/04/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000799) Presented on 18/10/2018 , qualified on 23/10/2018
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para continuar avanzando en la implantación de la Administración Electrónica en España, especialmente entre Administraciones Públicas y la seguridad? (180/000028)
PlenoDate: 30/11/2016, 10:12:33 - 10:14:41
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la sensibilización de la sociedad en materia de discapacidad en la población infantil. (161/000477)
Comisión para las Políticas Integrales de la DiscapacidadDate: 20/12/2016, 11:53:52 - 11:59:19
-
Proposición de Ley para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local. (122/000038)
PlenoDate: 14/02/2017, 17:28:45 - 17:38:45