Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Dec 05 00:00:00 CET 1962 in Camprodon (Girona)
Deputy of the V, X, y XII Legislatures
Licenciado en Filosofía y Letras.Funcionario (Cuerpo Superior Generalitat)
Concejal del Ayuntamiento de Mollet del Vallés (1999-2013)
Portavoz Municipal (2003-2013).
Teniente de Alcalde - Concejal de vía pública
Socio de Amnistía Internacional, de la Fundación Umbele (ayuda al África) y de Fundación Libertad i Democracia.
- Adscrito Comisión de Defensa from Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Interior from Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital from Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Peticiones from Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 from Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI from Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (122/62). from Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2018 to Tue Oct 23 00:00:00 CEST 2018
- (122/000275) Presented on 25/09/2018 , qualified on 28/09/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000359) Presented on 05/10/2017 , qualified on 10/10/2017
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000097) Presented on 01/06/2017 , qualified on 06/06/2017
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoDate: 06/04/2017, 09:02:34 - 09:02:41
-
Solicitud de comparecencia de la Directora General de Política de Defensa, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000331)
Comisión de DefensaDate: 26/04/2017, 19:04:35 - 19:08:22
-
Solicitud de comparecencia del Director General de Armamento y Material, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000332)
Comisión de DefensaDate: 26/04/2017, 19:04:35 - 19:08:22