Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Mar 12 00:00:00 CET 1961
Deputy of the XI, XII, y XIII Legislatures
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. MBA por ESADE. Escritor. Ha trabajado como abogado y periodista.Ha sido eurodiputado.
Miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos.
Autor de una decena de libros entre ensayos y novelas.
- Vocal Diputación Permanente from Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Segundo Comisión de Política Territorial y Función Pública from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Política Territorial y Función Pública from Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Reglamento from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados from Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos from Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Subcomisión para la reforma electoral (154/10). from Wed May 10 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). from Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000046) Presented on 07/12/2016 , qualified on 13/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000064) Presented on 09/12/2016 , qualified on 13/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000124) Presented on 09/02/2017 , qualified on 14/02/2017
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Economía y Competitividad ante el Pleno de la Cámara, para explicar la propuesta del Gobierno para el nombramiento, como Director Ejecutivo en el Banco Mundial, de don José Manuel Soria, que tuvo que dimitir como Ministro de Industria, Energía y Turismo tras hacerse pública su implicación en sociedades radicadas en paraísos fiscales. (210/000003)
PlenoDate: 27/09/2016, 16:20:53 - 16:22:38
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Economía y Competitividad ante el Pleno de la Cámara, para que explique las razones por las que el Gobierno en funciones del Sr. Rajoy ha propuesto al exministro José Manuel Soria como Director Ejecutivo del Banco Mundial, después de que en abril del presente año dimitiera como titular de Industria, Energía y Turismo, tras descubrirse la vinculación de algunas sociedades en las que participaba con los denominados 'papeles de Panamá' y haber negado en varias ocasiones esa relación. (210/000004)
PlenoDate: 27/09/2016, 16:20:53 - 16:22:38
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el futuro de las autopistas de peaje. (173/000004)
PlenoDate: 13/12/2016, 19:11:10 - 19:18:01