Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Feb 04 00:00:00 CET 1953
Deputy of the X, XI, y XII Legislatures
Casado. Dos hijos.Doctor en Geografía e Historia.
Licenciado en Filosofía y Letras.
Profesor Titular de Universidad.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 to Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Comisión de Educación y Deporte from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Reglamento from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Presidente Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002445) Presented on 02/01/2015 , qualified on 02/01/2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002906) Presented on 23/01/2015 , qualified on 23/01/2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002907) Presented on 23/01/2015 , qualified on 23/01/2015
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000039)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesDate: 08/02/2012, 16:35:02 - 16:35:09
Date: 08/02/2012, 16:35:02 - 16:35:09
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de un representante de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), ante la citada Comisión, para informar en relación al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. (219/000380)
Comisión de Educación y DeporteDate: 03/07/2013, 17:36:26 - 17:40:32