Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Jan 30 00:00:00 CET 1970
Deputy of the IX, X, XI, y XII Legislatures
Licenciado en Derecho. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.Técnico Comercial y Economista del Estado.
Cursos de Doctorado en la Universidad de Harvard.
Diferentes cargos administrativos en los ministerios de Economía, Hacienda e Industria.
Diputado por Albacete en las IX y X Legislaturas.
Desde 2004 Secretario de Economía del Partido Popular. Desde 2011 Secretario de Estado Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
Idiomas: Inglés, francés y alemán.
Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.
- Vocal Diputación Permanente from Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión del Estatuto de los Diputados from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001427) Presented on 08/11/2018 , qualified on 13/11/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037240) Presented on 31/08/2018 , qualified on 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037241) Presented on 31/08/2018 , qualified on 04/09/2018
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué medidas urgentes va a tomar el Gobierno ante el problema de la pobreza energética? (180/000012)
PlenoDate: 23/11/2016, 10:34:10 - 10:36:06
Date: 23/11/2016, 10:38:10 - 10:38:35
-
¿Qué medidas valora implantar el Gobierno de cara al cumplimiento de los compromisos adquiridos para evitar que personas en situación de vulnerabilidad no puedan pagar la factura de la luz y el gas? (180/000002)
PlenoDate: 23/11/2016, 10:39:19 - 10:40:53