Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Tue May 08 00:00:00 CET 1951 in Manresa (Barcelona)
Deputy of the II, III, IV, V, VI, VII, y VIII Legislatures
Casado. Dos hijos. Licenciado en Filosofía y letras. Profesor de Historia de la Filosofía. Concejal del Ayuntamiento de Manresa desde 1979. Presidente de la Federación XI del PSC (PSC-PSOE).- Secretario Segundo Comisión de Defensa from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios from Tue Sep 14 00:00:00 CEST 1993 to Thu Sep 30 00:00:00 CET 1993
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo from Thu Sep 30 00:00:00 CET 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Industria y Energía, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre la negociación del Plan siderúrgico español en la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la crisis que atraviesa la empresa SEAT. (213/000075)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 10/11/1993
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria y Energía, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que informe acerca de la situación creada por la crisis de la empresa SEAT, así como de las negociaciones que se están llevando a cabo en busca de una solución y los efectos que esta crisis pueda tener en el conjunto del sector español de la automoción. (213/000094)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 10/11/1993
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas para garantizar el futuro de la factoría de SEAT en la Zona Franca de Barcelona. (173/000013)
PlenoDate: 30/11/1993