Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Jun 23 00:00:00 CET 1963
Deputy of the XI, y XII Legislatures
Empresaria.Presidenta del Círculo de Mujeres de Negocios.
Licenciada en Psicología y Técnico Superior en Comunicación, Relaciones Públicas y Publicidad por U.B.
Consultora en comunicación, marketing, innovación y estrategia digital.
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Feb 09 00:00:00 CET 2016 to Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Asuntos Exteriores from Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Empleo y Seguridad Social from Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión Mixta para la Unión Europea from Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001273) Presented on 30/03/2016 , qualified on 05/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002144) Presented on 19/04/2016 , qualified on 27/04/2016
- Declaración de actividades.(004/000249) Presented on 07/01/2016 , qualified on 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja. (161/000002)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialDate: 24/02/2016, 16:48:11 - 16:49:15
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos. (162/000079)
PlenoDate: 15/03/2016, 18:55:04 - 19:00:42
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la moratoria y la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante el sistema de fractura hidráulica (fracking). (161/000170)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 29/03/2016, 11:40:14 - 11:46:07