Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Mar 12 00:00:00 CET 1961 in Barcelona
Deputy of the XI, XII, y XIII Legislatures
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. MBA por ESADE. Escritor. Ha trabajado como abogado y periodista.Ha sido eurodiputado.
Miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos.
Autor de una decena de libros entre ensayos y novelas.
- Vocal Diputación Permanente from Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 to Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Tue Jan 26 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional from Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000021) Presented on 14/04/2016 , qualified on 14/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001857) Presented on 14/04/2016 , qualified on 19/04/2016
- Declaración de actividades.(004/000223) Presented on 07/01/2016 , qualified on 02/02/2016
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoDate: 04/03/2016, 20:12:47 - 20:14:59
-
Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Propuesta de planteamiento de conflicto de atribuciones entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación como consecuencia de la invasión de las atribuciones de la Cámara producida por la decisión del Gobierno de no someterse a la función de control de la acción del Gobierno, que fue comunicada mediante oficio del Ministerio de la Presidencia de 10/03/2016. (230/000002)
PlenoDate: 06/04/2016, 15:30:39 - 15:36:29