Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun May 11 00:00:00 CET 1969
Deputy of the XI, XII, y XV Legislatures
Casada. Dos hijas.Licenciada en Económicas por la Universidad de Zaragoza. Máster en Administración y Dirección de Empresas ICADE.
Actividad profesional: desde 1996 hasta 2008 ejercicio como economista en su propia consultora de empresas.
Concejala del Ayuntamiento de Huesca (2003-2016). Alcaldesa del Ayuntamiento de Huesca (2011-2015). Diputada provincial en la Diputación de Huesca de junio de 2015 a enero de 2016.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces from Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 to Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vicepresidenta Segunda Comisión de Fomento from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Nov 29 00:00:00 CET 2016
- Adscrita Comisión de Fomento from Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Cultura y Deporte from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Economía y Empresa from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Función Pública from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Educación y Deporte from Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunta Comisión de Cultura from Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Suplente Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación (154/3). from Tue Feb 14 00:00:00 CET 2017 to Mon May 14 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 (121/1). from Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 to Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000081) Presented on 15/12/2016 , qualified on 20/12/2016
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001433) Presented on 08/11/2018 , qualified on 13/11/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/034875) Presented on 13/06/2018 , qualified on 19/06/2018
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué valoración hace el Gobierno de los 385 millones concedidos a las CCAA para los programas de mejora de la calidad educativa? (180/000081)
PlenoDate: 21/12/2016, 10:15:43 - 10:17:40
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014. (121/000001)
Comisión de CulturaDate: 01/03/2017, 13:23:46 - 13:32:14
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Carlos Sierra Sosa, Presidente de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación. (219/000396)
Comisión de Educación y DeporteDate: 05/04/2017, 17:55:00 - 18:01:05