Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Mar 12 00:00:00 CET 1976 in La Vila Joiosa (Alicante) .
Deputy of the VIII, IX, X, XI, y XII Legislatures
Casado y con dos hijas.Portavoz adjunto de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene varias responsabilidades en el PSPV-PSOE: Vicesecretario General y Coordinador de la Comisión Ejecutiva Provincial de Alicante, Coordinador de los Diputados y Senadores del PSPV-PSOE en las Cortes Generales y en el Parlamento Europeo, miembro electo del Comité Nacional, y miembro nato de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE.
Tiene completado el primer ciclo de la Licenciatura Sociología en la Universidad de Alicante. Experto universitario en Derecho del Turismo por la UNED. Ha cursado EGB, Bachillerato, COU, y el Programa Ejecutivo de Gestión para Parlamentarios del Business School Executive Educación.
Cuenta con experiencia laboral en el Camping Sertorium en diferentes responsabilidades, en ECOS - Alacant como coordinador de voluntariado, y en Cursos Internacional Let's Go como monitor.
Milita en UGT y es socio de Amnistía Internacional y Solidaridad Internacional.
Anteriormente ha ostentado diversos cargos de representación en la Universidad de Alicante, destacando el de Presidente del Consejo de Alumnos. Ha sido Secretario General de Juventudes Socialistas de España (2000-2007), Secretario de Organización de JSE (1999-2000), Secretario de Estudios y Programas de JSPV (1996-1999), Secretario General de JSPV La Vila Joiosa (1995-1999), miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y Comité Federal del PSOE (2000-2007), Portavoz del GPS de Juventud en la VIII Legislatura, y portavoz adjunto de cambio climático en la IX.
Teléfono: 913907693 Fax: 913906016
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 to Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Fomento from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Energía y Turismo from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidente Primero Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000292) Presented on 24/02/2016 , qualified on 29/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000293) Presented on 24/02/2016 , qualified on 29/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000294) Presented on 24/02/2016 , qualified on 29/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural 'Castor'. (161/000208)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 29/03/2016, 12:10:21 - 12:15:44
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para informar de las contrataciones de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), presuntamente relacionadas con una trama de fraude que está siendo investigada por la Guardia Civil. (213/000001)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteDate: 19/04/2016, 10:11:17 - 10:15:02
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para informar sobre las presuntas adjudicaciones fraudulentas relacionadas con la trama investigada por la Guardia Civil (Operación Frontino), en la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas -ACUAMED-. (213/000002)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteDate: 19/04/2016, 10:11:17 - 10:15:02