Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Tue May 05 00:00:00 CET 1970 in Barcelona
Deputy of the X Legislatura
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Abogado. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.Asesor del Grupo Parlamentario Catalán CiU (2000-2011).
Militante de Unió Democràtica de Catalunya.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2013 to Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2012 to Thu Jul 19 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015 to Thu Jul 23 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Wed Aug 26 00:00:00 CEST 2015 to Thu Aug 27 00:00:00 CEST 2015
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión de Interior from Mon Jun 29 00:00:00 CEST 2015 to Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2015
- Adscrito Comisión de Economía y Competitividad from Mon Sep 28 00:00:00 CEST 2015 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión de Empleo y Seguridad Social from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo from Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Suplente Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil (154/9). from Wed Dec 11 00:00:00 CET 2013 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Suplente Subcomisión para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad (154/4). from Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público (121/63). from Thu Nov 07 00:00:00 CET 2013 to Thu Nov 07 00:00:00 CET 2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000125) Presented on 10/05/2012 , qualified on 14/05/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/001041) Presented on 18/09/2014 , qualified on 23/09/2014
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002411) Presented on 02/12/2014 , qualified on 02/12/2014
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la aprobación del Reglamento de los centros de internamiento de extranjeros. (161/000218)
Comisión de InteriorDate: 22/02/2012, 16:58:53 - 17:05:26
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a la lucha contra el fraude fiscal. (162/000002)
PlenoDate: 06/03/2012, 16:40:02 - 16:45:28
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a revisión de los acuerdos Estado-Santa Sede. (161/000081)
Comisión de Asuntos ExterioresDate: 07/03/2012, 17:14:20 - 17:16:29