Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Feb 08 00:00:00 CET 1982
Deputy of the XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Diplomatura en Relaciones Laborales (UPF). Máster en Dirección de Recursos Humanos (UPF).Miembro Súmate. Ex Secretario ANC.
- Vocal Diputación Permanente from Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 to Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Sat Jan 04 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión Constitucional from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Defensa from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Interior from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Política Territorial from Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Política Territorial y Función Pública from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados from Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos from Mon Dec 23 00:00:00 CET 2019 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular from Tue Dec 22 00:00:00 CET 2020 to Fri Feb 19 00:00:00 CET 2021
- Portavoz Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular from Fri Feb 19 00:00:00 CET 2021 to Thu Feb 03 00:00:00 CET 2022
- Vocal Comisión de Investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial from Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 to Thu May 04 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial from Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz adjunto Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 25 00:00:00 CEST 2021
- Adscrito Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Tue May 25 00:00:00 CEST 2021 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión Mixta de Seguridad Nacional from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión para la Reconstrucción Social y Económica from Thu May 07 00:00:00 CEST 2020 to Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Proposición de ley de Diputados.(123/000002) Presented on 11/12/2019 , qualified on 13/12/2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/001293) Presented on 25/05/2023 , qualified on 01/06/2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001276) Presented on 11/05/2023 , qualified on 16/05/2023
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Está satisfecha la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la gestión de su Ministerio? (180/001276)
PlenoDate: 17/05/2023, 10:04:46 - 10:04:58
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre la ampliación de permisos remunerados en el trabajo. (162/001193)
PlenoDate: 16/05/2023, 17:25:29 - 17:31:55
Date: 16/05/2023, 18:26:31 - 18:26:46