Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Aug 23 00:00:00 CEST 1978
Deputy of the XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Casado, dos hijos.Ingeniero Superior Industrial del ICAI.
Executive MBA del Instituto del Empresa.
PLGP por el IESE, Universidad de Navarra.
Diputado Autonómico en las Legislaturas VIII, IX y X.
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid (2007-2011)
Director General de la Juventud de la Comunidad de Madrid (2003-2007).
Alcalde de Boadilla del Monte (2011-Actualidad).
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Tue Dec 04 00:00:00 CET 2018 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Defensa from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Fomento from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital from Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 to Thu Apr 19 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Energía y Turismo from Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales from Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales from Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 to Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión Mixta para la Unión Europea from Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo from Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 to Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Tue Mar 20 00:00:00 CET 2018 to Tue Mar 20 00:00:00 CET 2018
- Presidente Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Tue Mar 20 00:00:00 CET 2018 to Fri Sep 21 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). from Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) from Tue Nov 14 00:00:00 CET 2017 to Tue Dec 05 00:00:00 CET 2017
- Miembro Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo from Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 to Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Miembro Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo from Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 to Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000029) Presented on 24/11/2016 , qualified on 29/11/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000380) Presented on 13/10/2017 , qualified on 17/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000400) Presented on 19/10/2017 , qualified on 24/10/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la mejora de la financiación del transporte público metropolitano y para la movilidad sostenible. (161/000535)
Comisión de FomentoDate: 18/10/2016, 11:20:32 - 11:25:51
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el Plan Nacional de ciudades inteligentes? (180/000029)
PlenoDate: 30/11/2016, 10:38:43 - 10:40:59
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000105)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 13/12/2016, 13:33:13 - 13:36:57