Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Jan 15 00:00:00 CET 1979
Deputy of the XI, y XII Legislatures
Ingeniera Química.Doctorado en Ciencias Ambientales.
Activista por el derecho a la vivienda
- Vocal Comisión de Fomento from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Fomento from Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrita Comisión de Igualdad from Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo from Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000014) Presented on 14/04/2016 , qualified on 14/04/2016
- Declaración de actividades.(004/000131) Presented on 04/01/2016 , qualified on 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000319) Presented on 14/01/2016 , qualified on 02/02/2016
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Por qué se niega el Gobierno en funciones al control democrático de sus actuaciones por el Parlamento? (180/000002)
PlenoDate: 19/04/2016, 21:12:26 - 21:13:07
-
¿Por qué quiere el Gobierno en funciones descargar en las Comunidades Autónomas su responsabilidad en el incumplimiento del objetivo de déficit público? (180/000003)
PlenoDate: 19/04/2016, 21:12:26 - 21:13:07
-
¿Qué actuaciones ha desarrollado el Gobierno en funciones a partir de la publicación de los llamados 'papeles de Panamá'? (180/000004)
PlenoDate: 19/04/2016, 21:12:26 - 21:13:07