Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Mar 22 00:00:00 CET 1985
Deputy of the XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Afiliada a Joves d'Esquerra Verda desde 2005. Miembro del Consejo Nacional de ICV.Afiliada a Comisiones Obreras, organización donde ha desempeñado diferentes responsabilidades.
- Portavoz adjunta Comisión de Empleo y Seguridad Social from Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 to Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Empleo y Seguridad Social from Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo from Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000009) Presented on 27/01/2016 , qualified on 02/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000077) Presented on 10/02/2016 , qualified on 16/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000084) Presented on 11/02/2016 , qualified on 16/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Garantía Juvenil). (161/000040)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialDate: 24/02/2016, 18:44:34 - 18:48:12
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos. (162/000079)
PlenoDate: 15/03/2016, 18:30:39 - 18:37:58
Date: 15/03/2016, 19:24:01 - 19:24:11