Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Feb 15 00:00:00 CET 1989
Deputy of the XIII, XIV, y XV Legislatures
Politólogo.Vive en pareja en Santa Feliú de Codines, Barcelona.
Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la UAB
Hasta ahora, responsable del equipo de redes del PSC
Primer Secretario de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC)
Full condition: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Caused inactivity Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Historical of charges
- Portavoz adjunto Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cultura y Deporte from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vicepresidente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Parliamentary Initiatives
- Declaración de actividades.(004/000081) Presented on 09/05/2019 , qualified on 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000070) Presented on 09/05/2019 , qualified on 05/06/2019