Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Dec 01 00:00:00 CET 1977
Deputy of the XIII, y XIV Legislatures
Casado. Una hija.Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.
Máster en Gestión Turística y Hotelera.
Senador del Grupo Parlamentario Popular en las legislaturas IX, X, XI y XII
Full condition: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Caused inactivity Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Historical of charges
- Vocal Comisión de Defensa from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Defensa from Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019
Parliamentary Initiatives
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000275) Presented on 17/06/2019 , qualified on 20/06/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000276) Presented on 17/06/2019 , qualified on 20/06/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000277) Presented on 17/06/2019 , qualified on 20/06/2019