Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Jun 06 00:00:00 CEST 1977 in Madrid
Deputy of the XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Licenciatura de la Academia General Militar, Especialidad en Transmisiones.Máster en Redes y Sistema de Información.
Máster en Sistemas de Comunicación e Información para la Seguridad y la Defensa.
Comandante en retiro del Ejército de Tierra
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Defensa from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Presupuestos from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Interior from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN from Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 to Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Declaración de actividades.(004/000048) Presented on 08/05/2019 , qualified on 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000039) Presented on 08/05/2019 , qualified on 05/06/2019