Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Dec 01 00:00:00 CET 1977
Deputy of the XIII, y XIV Legislatures
Casado. Una hija.Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.
Máster en Gestión Turística y Hotelera.
Senador del Grupo Parlamentario Popular en las legislaturas IX, X, XI y XII
- Vocal Comisión de Defensa from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Secretario Segundo Comisión de Presupuestos from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Interior from Thu Dec 16 00:00:00 CET 2021 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/000870) Presented on 24/03/2022 , qualified on 30/03/2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000526) Presented on 10/05/2021 , qualified on 11/05/2021
- Pregunta oral en Pleno.(180/000268) Presented on 04/09/2020 , qualified on 08/09/2020
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para informar sobre las prioridades y medidas que piensa impulsar el nuevo Ministro de Industria, Comercio y Turismo en lo que queda de la XIV Legislatura. (213/002668)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoDate: 10/05/2023, 18:29:45 - 18:33:46
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para explicar las líneas generales de actuación de su Departamento. (213/002664)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoDate: 10/05/2023, 18:29:45 - 18:33:46
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para dar explicaciones sobre sus prioridades y proyectos al frente del Ministerio hasta el final de la XIV Legislatura. (213/002662)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoDate: 10/05/2023, 18:29:45 - 18:33:46