Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Jan 03 00:00:00 CET 1971 in Madrid
Deputy of the XIII, y XIV Legislatures
Casado, cuatro hijos.Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE
MBA por Kellogg School of Management (Northwestern Unversity)
Trabajó en Arthur Andersen, Schroder Salomon Smith Barney y McKinsey & Co.
Cofundador de VOX.
Vicesecretario de Relaciones Internacionales.
Full condition: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Caused inactivity Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Historical of charges
- Vocal Diputación Permanente from Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 to Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Tue Jun 11 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Interior from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Wed Oct 09 00:00:00 CEST 2019
Parliamentary Initiatives
- Pregunta oral en Pleno.(180/000007) Presented on 05/09/2019 , qualified on 10/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001037) Presented on 17/07/2019 , qualified on 25/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001122) Presented on 18/07/2019 , qualified on 25/07/2019