Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Sep 14 00:00:00 CEST 1980 in Zaragoza
Deputy of the XIII, y XIV Legislatures
Estudios Trabajo SocialDedicada a cooperación internacional al desarrollo
Miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE-Zaragoza, Sec. Acción Electoral.
Full condition: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Caused inactivity Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Historical of charges
- Secretaria Primera Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Parliamentary Initiatives
- Declaración de actividades.(004/000242) Presented on 14/05/2019 , qualified on 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000220) Presented on 14/05/2019 , qualified on 05/06/2019