Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Jun 21 00:00:00 CET 1962
Deputy of the VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casado. Dos hijos.Doctor en Derecho.
Profesor de la Universidad de Deusto.
Secretario de Presidencia y Portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia (1991-1995).
Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia (1995-2003)
- Vocal Diputación Permanente from Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 to Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Tue Jun 11 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión Constitucional from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Reglamento from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Pregunta oral en Pleno.(180/000022) Presented on 12/09/2019 , qualified on 17/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002945) Presented on 11/09/2019 , qualified on 17/09/2019
- Declaración de actividades.(004/000234) Presented on 14/05/2019 , qualified on 05/06/2019
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoDate: 23/07/2019, 10:27:15 - 10:55:05
Date: 23/07/2019, 11:10:30 - 11:19:36
Date: 25/07/2019, 14:31:13 - 14:37:57