Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Sep 28 00:00:00 CET 1961
Deputy of the VIII, IX, X, XI, y XII Legislatures
Casada. Dos hijos.Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Cuerpo Técnico de Hacienda de la A.E.A.T.
Directora General de Hacienda del Gobierno de Cantabria (2000-2004). Concejala y portavoz del Grupo Municipal (2008-2011).
Vicepresidenta Primera de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en la XI Legislatura
Portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en la XI Legislatura
Presidenta de la Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en la XI Legislatura
Portavoz de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en la X Legislatura
Portavoz adjunta de la Comisión de Economía y Hacienda en la IX Legislatura
Portavoz de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la VIII Legislatura
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017 to Thu Aug 23 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Hacienda from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Presupuestos from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Fomento from Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía, Industria y Competitividad from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad from Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Función Pública from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo from Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera from Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 to Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones (124/3). from Wed Jun 20 00:00:00 CEST 2018 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones (124/3) from Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 to Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales (122/264). from Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidenta Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) from Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 to Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000677) Presented on 21/06/2018 , qualified on 26/06/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001228) Presented on 12/09/2018 , qualified on 18/09/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001332) Presented on 18/10/2018 , qualified on 23/10/2018
-
Elección de miembros de otros órganos. Comunicación de la propuesta de nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como remisión de curriculum vitae. (276/000003)
Comisión de Economía y CompetitividadDate: 23/11/2016, 17:38:14 - 17:45:43
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como 'amnistía fiscal', tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley. (173/000003)
PlenoDate: 29/11/2016, 21:51:24 - 21:57:56
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. (130/000002)
PlenoDate: 15/12/2016, 11:32:52 - 11:43:34