Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed May 27 00:00:00 CET 1959 in Pesquera (Cantabria)
Deputy of the XI, y XII Legislatures
Funcionario del Estado.Concejal en el Ayuntamiento de Talavera. Delegado JCCM. Senador.
- Secretario Segundo Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Feb 09 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Interior from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrito Comisión de Fomento from Thu Feb 25 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa from Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016 to Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000424) Presented on 02/03/2016 , qualified on 08/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001627) Presented on 08/04/2016 , qualified on 12/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001893) Presented on 14/04/2016 , qualified on 19/04/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. (161/000172)
Comisión de InteriorDate: 05/04/2016, 11:00:00 - 11:03:17
-
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento internacional de la República de Kosovo. (161/000373)
Comisión de Asuntos ExterioresDate: 13/04/2016, 16:05:55 - 16:08:41
-
Proposición no de Ley relativa a mejorar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de carácter estatal con la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, para que ésta pueda acceder a las bases de datos estatales e internacionales en beneficio de la seguridad de los ciudadanos en Cataluña. (161/000351)
Comisión de InteriorDate: 28/04/2016, 13:22:47 - 13:26:56