Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Tue Aug 17 00:00:00 CET 1971
Deputy of the X, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Administración Financiera y Tributaria.Funcionaria del Cuerpo Superior de la Xunta de Galicia (Grupo 1).
Concejala en el Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña).
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Secretaria Segunda Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género from Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidenta Segunda Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Thu Oct 08 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género from Thu Oct 08 00:00:00 CEST 2020 to Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial from Wed Feb 19 00:00:00 CET 2020 to Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de automoción en España (154/14) from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001079) Presented on 27/10/2022 , qualified on 02/11/2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000687) Presented on 14/10/2021 , qualified on 19/10/2021
- Pregunta oral en Pleno.(180/000460) Presented on 12/03/2021 , qualified on 16/03/2021
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para informar sobre las prioridades y medidas que piensa impulsar el nuevo Ministro de Industria, Comercio y Turismo en lo que queda de la XIV Legislatura. (213/002668)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoDate: 10/05/2023, 17:31:23 - 17:31:33
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para explicar las líneas generales de actuación de su Departamento. (213/002664)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoDate: 10/05/2023, 17:31:23 - 17:31:33
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para dar explicaciones sobre sus prioridades y proyectos al frente del Ministerio hasta el final de la XIV Legislatura. (213/002662)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoDate: 10/05/2023, 17:31:23 - 17:31:33