Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Aug 27 00:00:00 CET 1972 in Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife
Deputy of the XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Diplomatura en Ciencias Empresariales ULL. Máster en Dirección y Administración de Empresas. Directora RRHH.Concejala del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social from Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Industria, Energía y Turismo from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrita Comisión de Igualdad from Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas from Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001617) Presented on 08/04/2016 , qualified on 12/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001914) Presented on 14/04/2016 , qualified on 19/04/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001974) Presented on 15/04/2016 , qualified on 19/04/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias. (161/000034)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialDate: 24/02/2016, 18:32:31 - 18:36:52
-
Proposición no de Ley sobre el alcance de los incumplimientos por la legislación laboral española de la Carta Social Europea. (161/000165)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialDate: 30/03/2016, 17:57:59 - 18:00:53
-
Proposición no de Ley sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias. (161/000214)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteDate: 06/04/2016, 18:20:28 - 18:22:49