Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Jun 08 00:00:00 CEST 1949 in Sevilla
Deputy of the VI Legislatura
Casado. Cuatro hijos. Doctor en Ciencias Físicas. Miembro del Comité Federal del PSOE.- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE from Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 to Tue Sep 30 00:00:00 CEST 1997
- Secretario Primero Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico from Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 to Tue Sep 30 00:00:00 CEST 1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000151) Presented on 20/06/1996 , qualified on 25/06/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000183) Presented on 05/09/1996 , qualified on 10/09/1996
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000014) Presented on 20/06/1996 , qualified on 25/06/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Incidencia del recorte presupuestario previsto para la Dirección General de la Policía en la operatividad de la actuación policial. (180/000151)
PlenoDate: 26/06/1996
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Cesión del archivo de Televisión Española (TVE) a la Comunidad de Castilla y León, así como restauración y posterior comercialización del mismo. (182/000014)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEDate: 26/06/1996
-
Continuación de la fórmula contenida en acuerdos firmados entre Radiotelevisión Española (RTVE), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los productores de cine español. (182/000036)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEDate: 25/09/1996