Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sat Apr 13 00:00:00 CET 1957 in Villamarín (Ourense)
Deputy of the III, IV, V, y VI Legislatures
Diputada en las Legislaturas III, IV y V. Casada. Dos hijos. Licenciada en Psicología. Diplomada en Trabajo Social-Asistente Social. En situación de servicios especiales del Equipo Psicopedagógico de Apoyo-Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Miembro de la Comisión Ejecutiva Gallega del PS de G-PSOE.- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo from Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidenta Primera Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo from Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia proy.L.ampliación servicio farmacéutico a la población(121/7) from Tue Nov 26 00:00:00 CET 1996 to Tue Nov 26 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000222) Presented on 19/09/1996 , qualified on 24/09/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000352) Presented on 12/12/1996 , qualified on 17/12/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000380) Presented on 06/02/1997 , qualified on 11/02/1997
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliación del servicio farmacéutico a la población. (130/000007)
PlenoDate: 27/06/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Suscripción por el Ministro de Sanidad y Consumo de las afirmaciones del Subsecretario de su Ministerio en relación a la política de medicamentos. (180/000222)
PlenoDate: 25/09/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre medidas para evitar la aprobación en la Unión Europea (UE) de la comercialización del maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy, así como la promoción de su suspensión definitiva. (161/000139)
Comisión de Sanidad y ConsumoDate: 30/10/1996