Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Jul 25 00:00:00 CEST 1943 in Madrid
Deputy of the V, VI, y VII Legislatures
Diputado en la Legislatura V. Casado. Dos hijos. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Empresario.- Vocal Comisión de Defensa from Tue Feb 11 00:00:00 CET 1997 to Tue Feb 18 00:00:00 CET 1997
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo from Tue Oct 22 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Infraestructuras from Mon Oct 07 00:00:00 CEST 1996 to Tue Oct 22 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión de Medio Ambiente from Mon Oct 14 00:00:00 CEST 1996 to Tue Oct 22 00:00:00 CEST 1996
- Vicepresidente Primero Comisión de Control Parlamentario de RTVE from Mon Jun 24 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE from Tue Jun 04 00:00:00 CEST 1996 to Mon Jun 24 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas from Tue Feb 23 00:00:00 CET 1999 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas from Tue Sep 24 00:00:00 CEST 1996 to Tue Feb 11 00:00:00 CET 1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000400) Presented on 06/02/1997 , qualified on 11/02/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000424) Presented on 13/02/1997 , qualified on 18/02/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000713) Presented on 29/05/1997 , qualified on 03/06/1997
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Actuaciones para racionalizar la estructura empresarial del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE). (182/000027)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEDate: 26/06/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a formalizar en el plazo más corto posible su incorporación al Consorcio 'Centro de Cultura Contemporánea de la Casa de Caridad de Barcelona' y asuma las responsabilidades adquiridas en los convenios de integración celebrados con dicho consorcio. (161/000118)
Comisión de Educación y CulturaDate: 25/09/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Transcendencia del nuevo acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Fomento respecto a la aplicación del llamado 1% cultural. (180/000424)
PlenoDate: 19/02/1997