Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun May 25 00:00:00 CET 1941 in Barcelona
Deputy of the I Legislatura
Soltero. Economista.- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) from Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) from Fri Oct 09 00:00:00 CET 1981 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) from Fri Oct 09 00:00:00 CET 1981 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000091) Presented on 27/02/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000092) Presented on 17/11/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000118) Presented on 12/11/1980
-
Proyecto de ley. Financiación de las Comunidades Autónomas (Orgánica). (121/000029)
PlenoDate: 16/04/1980
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Cesión a la Generalidad de Cataluña del rendimiento de las tasas y demás exacciones sobre el juego. (122/000071)
PlenoDate: 08/05/1980
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, Ministro para las relaciones con las Comunidades Europeas, para informar sobre la marcha de las negociaciones hispano-comunitarias. (211/000054)
Comisión de Asuntos ExterioresDate: 14/05/1980