Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Mar 27 00:00:00 CET 1944 in Madrid
Deputy of the Constituyente, I, II, y III Legislatures
Casado. Estudios de Derecho, Economía y Administración de Empresas en Madrid y en ESSEC (París). Profesor de Estructura Económica en la Universidad Complutense de Madrid desde 1966 a 1970. Ejerce como abogado y especialista en Economía del Trabajo en Madrid entre 1970 y 1977. Autor de dos libros: <- Vocal Diputación Permanente from Fri Jan 04 00:00:00 CET 1980 to Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) from Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) from Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 to Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) from Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) from Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina from Wed Oct 07 00:00:00 CET 1981 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000019) Presented on 30/04/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000063) Presented on 11/11/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000261) Presented on 06/06/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoDate: 09/05/1979
Date: 10/05/1979