Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon May 01 00:00:00 CEST 1944 in Vilanova de Bellpuig (Lleida)
Deputy of the I Legislatura
Casado. 3 hijos. Profesor mercantil por la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona. Licenciado en Económicas y Empresariales. Sección Empresariales, por la Universidad de Educación a Distancia de Madrid. Master en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra. Premio al mejor becario de la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Social en el Distrito Universitario de Cataluña y Baleares correspondiente a la Escuela de altos Estudios Mercantiles en el curso escolar 1961-1962, y Premio Especial de la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona. Ha realizado diversos cursos monográficos sobre la especialidad de Dirección de Empresas, resaltando fundamentalmente el realizado en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de Barcelona sobre <- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) from Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Secretario Segundo Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Suplicatorios (13/06/1979 a 11/03/1982) from Wed Jun 13 00:00:00 CEST 1979 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Primero Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) from Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales from Fri Dec 05 00:00:00 CET 1980 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000147) Presented on 18/03/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000202) Presented on 28/04/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000258) Presented on 18/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoDate: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoDate: 18/09/1980