Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Dec 18 00:00:00 CET 1935 in Madrid
Deputy of the Constituyente, I, y II Legislatures
Casado. Dos hijos. Licenciado en Derecho. Experto en Economía de Empresa. Ha trabajado en la banca privada y en un bufete particular. Condenado a tres años de prisión como dirigente de la Agrupación Socialista Universitaria de Madrid en 1959. Ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid. El 15 de junio de 1977 fue elegido Diputado del PSOE por Segovia. Durante la Legislatura Constituyente fue Presidente de la Comisión de Hacienda y Coordinador de la de Defensa del Grupo Parlamentario Socialista. Es miembro de la Ejecutiva Provincial de UGT y vocal del Comité Ejecutivo del PSOE de Segovia.- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) from Wed Apr 01 00:00:00 CEST 1981 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Defensa (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) from Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) from Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Universidades e Investigación (24/05/1979 a 08/04/1981) from Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 to Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) from Thu Mar 06 00:00:00 CET 1980 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) from Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina from Wed Oct 07 00:00:00 CET 1981 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000019) Presented on 30/04/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000042) Presented on 20/01/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000182) Presented on 25/04/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Interpelación ordinaria. Líneas generales de la política laboral. (170/000306)
PlenoDate: 07/06/1979
-
Empresa Isodel-Sprecher. (170/000286)
PlenoDate: 07/06/1979