Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Jan 19 00:00:00 CET 1948 in Mérida (Badajoz)
Deputy of the Constituyente, I, y II Legislatures
Casado. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. Profesor de EGB en situación de excedencia. Profesor de Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB. Secretario General de la Federación Provincial del PSOE de Badajoz. Consejero de Sanidad y Seguridad Social de la Junta Regional de Extremadura.- Vicepresidente Segundo Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) from Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 to Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vicepresidente Segundo Comisión de Educación y Ciencia (08/04/1981 a 10/03/1982) from Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) from Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) from Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Secretario Segundo Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) from Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Secretario Segundo Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) from Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) from Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración from Thu Feb 12 00:00:00 CET 1981 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000292) Presented on 07/09/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000334) Presented on 04/09/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000327) Presented on 11/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Interpelación ordinaria. Autorización de la construcción de la Central Nuclear de Valdecaballeros (Badajoz). (170/000292)
PlenoDate: 24/10/1979
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Creación del Colegio Oficial de Psicólogos. (122/000109)
PlenoDate: 14/11/1979