Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Oct 07 00:00:00 CEST 1938 in Málaga
Deputy of the Constituyente, I, II, III, IV, y V Legislatures
Casado. 4 hijos. Catedrático del Instituto de Lengua y Literatura Española. Entró en el PSOE en 1972. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad ejecutiva en varios comités de la F.S. de Cataluña. Actualmente es Presidente del Partido en el Comité Provincial de Málaga. Fue detenido y encartado en Barcelona, en diciembre de 1974. Ha sido responsable del Frente Cultural del PSOE en la anterior Comisión Ejecutiva Federal del Partido. Diputado por Málaga en la Legislatura de 1977.- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales from Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000256) Presented on 04/05/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000049) Presented on 20/12/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000072) Presented on 17/04/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1980. (121/000286)
PlenoDate: 28/11/1979
Date: 30/11/1979