Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Apr 05 00:00:00 CET 1942 in Málaga
Deputy of the Constituyente, I, II, III, IV, y V Legislatures
Casado. Tres hijos. Doctor en Derecho. Inspector de Trabajo. Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Participó en la fundación de C.E.A.L.S.A. (Centro de Estudios y Asesoramiento Laboral, S.A.) que era un centro universitario de asesoramiento a los trabajadores. Ha publicado varios libros sobre el mundo del trabajo. Su militancia política empezó en Málaga en círculos cristianos para incorporarse, ya en Barcelona, a la ORT en el año 1970. Sale en el año 72 y después de un periodo de independencia política se incorpora a Convergencia Socialista de Catalunya cuya trayectoria seguirá hasta formar el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) del que es Secretario de Relaciones Parlamentarias. Diputado a Cortes por Barcelona en la Legislatura Constituyente y en la I, ha intervenido en las Comisiones de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y en la Constitucional. Es el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialistes de Catalunya.- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Wed May 09 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) from Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Reglamento from Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 26 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento from Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 to Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Interpelación ordinaria.(170/000090) Presented on 07/06/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000114) Presented on 09/10/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000115) Presented on 14/02/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Real Decreto Ley. Real Decreto-Ley 7/1979, de 20 de febrero, por el que se regula la composición de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona. (130/000001)
PlenoDate: 18/04/1979
-
Reglamento del Congreso. Propuesta de modificación del artículo 20.1 (Grupos Parlamentarios) del Reglamento Provisional del Congreso. (126/000002)
PlenoDate: 03/05/1979