Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Apr 01 00:00:00 CET 1940 in Vitoria (Álava)
Deputy of the III, IV, V, y VI Legislatures
Casado. 1 hijo. Estudios de Económicas y Publicidad. Economista.- Vocal Suplente Diputación Permanente from Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 to Wed Mar 27 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Justicia e Interior from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L.creac. Fiscalía delitos econ.por corrupción (ex.121/54 from Wed Dec 14 00:00:00 CET 1994 to Wed Dec 14 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L. control créditos destinados a gastos reserv. (121/71) from Tue Jan 17 00:00:00 CET 1995 to Tue Jan 17 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.Directiva 89/552/CEE s/radiodifusion telev.(exp.121/29 from Wed Mar 23 00:00:00 CET 1994 to Wed Mar 23 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/001130) Presented on 20/04/1995 , qualified on 25/04/1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001204) Presented on 25/05/1995 , qualified on 30/05/1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001291) Presented on 22/06/1995 , qualified on 27/06/1995
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-Ley 12/1993, de 2 de julio, por el que se concede un crédito extraordinario, por importe de 31.804.000.000 de pesetas, y se autoriza a concertar operaciones de crédito al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) y sus Sociedades Estatales. (130/000001)
PlenoDate: 22/07/1993
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que destituya al actual Director del Ente Público de Radiotelevisión Española (RTVE), Don Jordi García Candau. (162/000021)
PlenoDate: 28/09/1993
-
Comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión. Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), ante la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, para informar de los proyectos de esa Dirección General sobre el Ente Público y su futuro. (212/000002)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEDate: 29/09/1993